ymddiriedolwyr HERNE HILL VELODROME TRUST
Rhif yr elusen: 1140128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Jonathan McInnes | Cadeirydd | 17 September 2017 |
|
|
||||
Padraic O'Shea | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Christine OConnell | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Dr Max Reuter | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||
Christopher Cole | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Paul Richard Merrey | Ymddiriedolwr | 11 December 2016 |
|
|
||||
Simon Price | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.