Hanes ariannol CRIS CANCER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1140193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.04m | £1.85m | £1.79m | £3.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £941.97k | £583.99k | £946.03k | £1.78m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £180.77k | £248.12k | £164.29k | £210.98k | £955.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £879.80k | £790.47k | £1.68m | £1.57m | £2.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.15k | £2.16k | £1.45k | £6.21k | £19.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £782.43k | £490.98k | £772.85k | £1.54m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £159.54k | £93.01k | £173.18k | £239.83k | £439.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £9.00k | £9.90k | £10.75k | £12.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £723.35k | £450.90k | £688.32k | £1.47m | £1.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.