ymddiriedolwyr COLWALL ORCHARD TRUST
Rhif yr elusen: 1142573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Williams | Cadeirydd | 13 October 2020 |
|
|
||||
Jenny Papettas | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Robert Clive Killick | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Jilly Rosser | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Chris Blake | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
PAM MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.