ymddiriedolwyr BANGOR STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1142344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Lemon | Cadeirydd | 16 February 2024 |
|
|
||||
Roshni Elizabeth Verghese | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Magnus Edward Forrester-Barker | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
THERESA RYAN | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Kavanagh | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Joseph Christopher Kavanagh | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
DR Gillian Christine Jamison | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
Inmaculada Lebron Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.