ymddiriedolwyr SETTLE STORIES LIMITED
Rhif yr elusen: 1141649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannielle Louise Cox | Ymddiriedolwr | 29 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Bond | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Paul Anthony Brown | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
David Cutler | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Paulina Stachnik | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Mary Eleanor Dawson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Thomas Murray Edwards | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Simon Charles Whitaker | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.