Hanes ariannol GIRL EFFECT
Rhif yr elusen: 1141155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.18m | £17.33m | £7.46m | £10.39m | £11.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.35m | £16.27m | £12.81m | £8.32m | £8.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.26k | £18.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.56m | £15.89m | £7.25m | £10.24m | £10.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £484.78k | £498.55k | £113.76k | £129.82k | £859.65k | |
|
Incwm - Arall | £125.60k | £942.55k | £94.64k | £15.39k | £139 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.34m | £15.60m | £12.50m | £8.04m | £8.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.01m | £666.33k | £307.83k | £286.70k | £197.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.57k | £247.29k | £289.67k | £243.48k | £225.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.