ymddiriedolwyr New Bermondsey Sports Foundation Limited
Rhif yr elusen: 1141811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN JOHN NORRIS | Cadeirydd | 11 May 2011 |
|
|
||||
Steven Bucknall | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||
Paula Craig | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
John Ballantyne Inverdale | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
BRENDAN EUGENE JARVIS | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
JORDANA SORAYA MALIK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.