Hanes ariannol MIND IN BRADFORD
Rhif yr elusen: 1142357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £713.35k | £924.27k | £1.28m | £2.03m | £2.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £624.16k | £847.09k | £1.19m | £1.89m | £2.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.93m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £642.05k | £780.60k | £981.41k | £1.72m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.73k | £76.23k | £81.62k | £172.23k | £109.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £667.05k | £838.59k | £1.18m | £1.84m | £2.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.67k | £4.60k | £5.59k | £4.64k | £27.17k | |
|
Incwm - Arall | £1.90k | £4.85k | £10.37k | £13.21k | £32.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £624.16k | £847.09k | £1.19m | £1.88m | £2.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £6.62k | £14.28k | £11.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.94k | £6.66k | £8.89k | £8.04k | £16.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.