Hanes ariannol KALEIDOSCOPE ENTERPRISE LIMITED
Rhif yr elusen: 1140761
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.65k | £79.71k | £19.17k | £32.78k | £52.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.91k | £56.85k | £36.94k | £40.45k | £52.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £29.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.