ymddiriedolwyr SUPPORT THE EVANGELICAL FELLOWSHIP OF SIERRA LEONE
Rhif yr elusen: 1141005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoinette Wiebe | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Grace Christina Kenye Ensah | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|||||
Francis Magnus Memuyeh Ensah | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||
Kevin James Wiebe | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
Harry Borbor Stevens | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
Rev Kenneth James Wiebe | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|||||
MR STEVE MANKTELOW BSC | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.