ymddiriedolwyr MOORFIELDS EYE CHARITY
Rhif yr elusen: 1140679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mervyn Alexander S Walker | Cadeirydd | 25 November 2015 |
|
|
||||
Siddharthan Chandran | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Shachi Blakemore | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Kevin David McGrath OBE DL | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Jyotsna Vohra | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Martin Brian Kuper | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Louisa Wickham | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Caroline Jan MacEwen Dr | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
MICHAEL DONALD MCCARTNEY IZZA | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Robert John Jones | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Burr Noland Carter | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.