ymddiriedolwyr BROCKWELL PARK COMMUNITY GREENHOUSES
Rhif yr elusen: 1140590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Catherine Sara DAVID | Cadeirydd | 30 October 2022 |
|
|
||||
Deborah Oluwafunmilola Ajia | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Omar Salim Alghali | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Kate Sebag | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Verena Kotonski | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Ian Brotherston | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Lucie Russell | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Lawrence Osei-Kwaku | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Janet Worth | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.