Hanes ariannol HARTLEPOOL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1140773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.78k | £340.45k | £337.43k | £477.32k | £481.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.21k | £302.81k | £284.60k | £405.25k | £443.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.61k | N/A | £55.96k | N/A | £119.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.