ymddiriedolwyr YOUTH LEARNING NETWORK LTD
Rhif yr elusen: 1141917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWAME OCLOO | Cadeirydd | 13 May 2011 |
|
|
||||
TOHEEB JIMOH | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Joanita Gabriella-Renae Namirimu | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
NANA JEHU-APPIAH | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||
ALLEN MUGWANYA | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|
||||
LIONEL MUHAMMAD | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.