ymddiriedolwyr WALKABOUT FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1140850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINA GONZALEZ BUNSTER | Cadeirydd | 26 January 2016 |
|
|
||||
Zeina Advani | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
ABDULAZIZ ALMASHAL | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
Fadi Abuali | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Stefano Bonfiglio | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Rolando Gonzalez Bunster | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Luis Gonzalez Bunster | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
ADRIANA CHRYSSICOPOULOS | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Alexander Cornelis van Holk | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.