ymddiriedolwyr KINGS CROSS CHURCH
Rhif yr elusen: 1141658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis James Harper | Cadeirydd | 19 March 2012 |
|
|||||||
Rachel Hylton | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||||
Sarah Eccleshall | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||||
John Parmiter | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Michael Kent | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||||
REV MICHAEL MITTON | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||||
Rev PETER JONATHAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|||||||
SOPHIE LOUISE GUTHRIE | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
||||||
IAIN ANDREW ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.