ymddiriedolwyr Hampshire and Hoima Hospitals
Rhif yr elusen: 1141540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Howard Keith Simpson | Cadeirydd | 24 October 2013 |
|
|
||||
Joel Mulinda | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Dr Samantha Wilson | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Asma Abbass | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Ian Simpson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Butt | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Laura Blackmore | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Joy Murphy | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Laura Aspinall | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr Pryadarsani Bruhathambal Ilangovan | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH REILLY | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
LORRAINE MAJOR | Ymddiriedolwr | 20 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.