Hanes ariannol ME2 CLUB
Rhif yr elusen: 1140812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.38k | £203.26k | £167.96k | £254.32k | £161.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.65k | £182.99k | £190.59k | £232.45k | £230.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.85k | N/A | £2.83k | N/A | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.