ymddiriedolwyr MEGAN BAKER HOUSE LTD
Rhif yr elusen: 1141827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard Charles James Wileman | Cadeirydd | 28 August 2014 |
|
|
||||
Clive Brooks | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Lucinda Auger-Small | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Julie Mears | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
Dr David George Gleaves PhD | Ymddiriedolwr | 28 July 2018 |
|
|
||||
Timothy Oakley | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.