ymddiriedolwyr KERALA ARTS AND LITERARY ASSOCIATION (KALA)
Rhif yr elusen: 1144122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manoj Nambiar | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Dr Hema Santhosh Dr. | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Ajay Chandran | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Vaniya Nanu Kandiyil Dr. | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Dr Nisha Ramkumar | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Govindan Vishnu Nampoothiri | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||
Shankar Meembat | Ymddiriedolwr | 04 July 2020 |
|
|
||||
Vipin Selvaraj Playikovilakam Venkitachalam | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Padmanabha Pillai Sreeram | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Kurupath Sathyanath Sreekumar | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Dr SUKUMARAN P K NAIR | Ymddiriedolwr | 29 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.