Hanes ariannol THE WILF WARD FAMILY TRUST
Rhif yr elusen: 1140852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.10m | £19.16m | £20.38m | £21.34m | £22.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.70m | £18.26m | £19.07m | £20.46m | £23.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.68m | £16.79m | £17.84m | £18.47m | £21.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £518.81k | £514.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £148.48k | £350.36k | £82.59k | £113.64k | £35.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.59m | £18.44m | £19.34m | £20.31m | £22.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £361.10k | £359.98k | £271.70k | £296.60k | £347.36k | |
|
Incwm - Arall | £6.43k | £2.28k | £680.77k | £621.90k | £3.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £105.00k | £210.50k | £83 | £79.35k | £4.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.64m | £18.20m | £19.02m | £20.39m | £23.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.34k | £57.26k | £56.66k | £72.43k | £72.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.57k | £39.48k | £49.49k | £26.04k | £30.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £56.34k | £57.26k | £56.66k | £72.43k | £72.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.