Hanes ariannol BELONG LONDON: MAKING JUSTICE HAPPEN
Rhif yr elusen: 1142931
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.35k | £99.35k | £89.62k | £222.17k | £222.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.37k | £74.37k | £89.49k | £206.22k | £206.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £41.30k | £18.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.75k | £38.75k | £0 | £140.87k | £124.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.