Hanes ariannol FELIXSTOWE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1141766
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.44k | £138.82k | £221.04k | £254.35k | £229.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.59k | £139.46k | £174.30k | £173.34k | £203.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £87.72k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £89.79k | £100.99k | £147.84k | £63.80k | £93.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.