Hanes ariannol THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES
Rhif yr elusen: 1142813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.65m | £23.13m | £18.86m | £20.26m | £22.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.01m | £27.01m | £29.15m | £30.87m | £27.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.00k | £34.00k | £120.00k | £523.00k | £19.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £649.00k | £1.64m | £728.00k | £339.00k | £796.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.72m | £21.21m | £17.72m | £19.15m | £20.96m | |
|
Incwm - Arall | £268.00k | £250.00k | £290.00k | £251.00k | £254.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £34.00k | £119.00k | £522.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.38m | £24.00m | £26.04m | £27.84m | £24.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.63m | £3.02m | £3.11m | £3.02m | £3.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £747.00k | £670.00k | £686.00k | £633.78k | £806.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.14m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.27m | £2.79m | £2.54m | £2.77m | £2.98m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.