Hanes ariannol AGE UK TAMESIDE
Rhif yr elusen: 1142364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £805.53k | £847.19k | £569.12k | £613.50k | £535.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £719.20k | £740.50k | £537.42k | £637.22k | £664.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £306.18k | £264.00k | £196.45k | N/A | £297.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £108.04k | £283.83k | £66.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.00k | £208.77k | £168.99k | £231.95k | £115.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.96k | £36.51k | £10.49k | £5.17k | £14.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £594.47k | £599.54k | £387.68k | £371.68k | £400.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.10k | £2.37k | £1.97k | £4.69k | £4.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £718.68k | £740.21k | £537.42k | £612.56k | £630.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £519 | £288 | £0 | £24.66k | £34.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.