Hanes ariannol KARIMIA ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1143245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £898.69k | £871.73k | £944.83k | £879.03k | £967.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £885.48k | £857.82k | £748.55k | £936.15k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £215.99k | £227.15k | £230.09k | £168.64k | £179.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £783.60k | £651.16k | £854.67k | £692.41k | £700.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.65k | £0 | £10.24k | £0 | £7.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £111.39k | £219.95k | £79.92k | £178.90k | £209.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.05k | £612 | £0 | £7.72k | £50.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £879.48k | £836.54k | £727.28k | £904.50k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.00k | £21.28k | £21.28k | £31.65k | £66.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £29.28k | £3.99k | £25.28k | £22.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £28.30k | £0 | £25.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.