Hanes ariannol WORLD APPEAL
Rhif yr elusen: 1142556
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2017 | 01/05/2018 | 01/05/2019 | 01/05/2020 | 01/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.58k | £84.96k | £41.05k | £16.92k | £1.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.94k | £85.10k | £53.35k | £4.67k | £7.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.