ymddiriedolwyr FRIENDS OF DARWEN CEMETERY
Rhif yr elusen: 1142815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TONY FOSTER BA MA | Cadeirydd | 11 July 2011 |
|
|||||
Graham Ardis | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
COLONEL STEVE DAVIES MBE | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
MICK WALSH | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
||||
PAUL DARGAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||
JILL MARR | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||
DIANE WALSH | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
JOHN EAST | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.