ymddiriedolwyr CREATIVE SPARKWORKS
Rhif yr elusen: 1146863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUBHAM MAURYA | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
AYO BODUNRIN | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
JOHN PALFREY-SMITH | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
ZAHRA MALIK | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
ZAINAB ABRAR | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Karen McCormick | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
ADRIAN JAMES JONES | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|||||
ALAN OGDEN | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.