Hanes ariannol MALMESBURY CARNIVAL
Rhif yr elusen: 1144055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.32k | £4.13k | £32.40k | £44.53k | £36.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.15k | £6.21k | £27.13k | £45.87k | £40.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.