ymddiriedolwyr DARTINGTON NORTH DEVON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1142258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Prowse | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|||||
Suzanne Carol Ingman | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|||||
TATTWA GYANI | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
COLIN BROWNE | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|||||
KAREN ANN HOPPER | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
JOHN KELLY | Ymddiriedolwr | 28 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.