Hanes ariannol SHABANG INCLUSIVE LEARNING
Rhif yr elusen: 1142621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.26k | £154.78k | £333.98k | £122.27k | £226.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.74k | £98.79k | £74.56k | £96.00k | £120.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.90k | £166.65k | £16.31k | £122.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.