Hanes ariannol GUY MASCOLO FOOTBALL CHARITY
Rhif yr elusen: 1143483
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £529.21k | £520.33k | £542.14k | £595.51k | £467.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.40k | £500.52k | £438.18k | £606.81k | £666.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £99.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £4.47k | £9.42k | £10.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.67k | £29.92k | £38.57k | £64.39k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £493.44k | £485.94k | £494.15k | £521.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.40k | £495.01k | £438.18k | £606.81k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £5.51k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.