Hanes ariannol MALDON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1141869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.56k | £175.89k | £260.87k | £267.50k | £267.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.87k | £180.04k | £229.41k | £270.64k | £270.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £81.30k | £70.27k | £83.10k | £70.74k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.75k | £89.21k | £78.93k | £116.93k | £108.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.