Hanes ariannol STARZ
Rhif yr elusen: 1143965
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.03k | £83.41k | £83.67k | £81.26k | £4.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.27k | £85.73k | £85.48k | £76.44k | £21.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £26.92k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.