Hanes ariannol CHESTER STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1149397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £514.32k | £485.76k | £566.11k | £587.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £451.55k | £478.95k | £567.13k | £564.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £445.98k | £463.08k | N/A | £547.66k | £571.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £724.33k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £129.05k | £51.15k | N/A | £18.43k | £15.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £412 | £94 | N/A | £19 | £358 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £445.71k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £682.58k | £451.55k | N/A | £567.13k | £564.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £733.93k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £2.60k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.