ymddiriedolwyr THE GARDEN TOMB (JERUSALEM) ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1144197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Charles James Hoare Bt. | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Steven David King | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|||||
Kieran Joseph Ryan | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Paul Keeys | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
Mark Aldridge | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
Alison Ann Laing | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
Paul Mayo | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.