ymddiriedolwyr Autistic Minds
Rhif yr elusen: 1143855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Ann Evans | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Christopher Price | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Barber | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|||||
Paul David Guns | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|||||
Russell Graham Davies | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Carmen Elizabeth Gray | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
ROBERT WARLOW | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.