Hanes ariannol QUINTESSENTIALLY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £690.99k | £1.06m | £1.07m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £746.99k | £639.59k | £854.09k | £856.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.71k | £39.52k | £342.83k | £326.91k | £605.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07m | £651.47k | £716.78k | £746.80k | £980.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £762.89k | £654.35k | £322.07k | £360.72k | £458.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £333.66k | £92.64k | £317.52k | £493.37k | £398.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.14k | £27.43k | £31.09k | £110.72k | £92.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £737.76k | £626.92k | £290.98k | £250.00k | £284.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.