ymddiriedolwyr WOMAN'S TRUST
Rhif yr elusen: 1143513
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki Scordi | Cadeirydd | 01 February 2024 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Laura McCarthy | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Nadia Mahmud | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
ANTHONIA IFEANYI-OKORO | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Nicola Peers | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|||||
Debbie Hartley | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Maya Rodriguez | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
LINDA MCHUGH | Ymddiriedolwr | 17 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.