ymddiriedolwyr SOUTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1142521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Forbes | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Rita Duell | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Rev Penny Thorne | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Sue Sapsard | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jemma Hack | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Michael Bliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer S Hunkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Stephen E Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Hughes | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Rev John Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Manosree Fordham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Deborah Anne Craggs | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
DAVID EDMONDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Caroline Rose Ellen | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Lesley Butterfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Franks | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RUSSELL Joshua HACK | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
David Anthony Woodbury | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
ALISON MARY JUDD | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||
MARK RAYMOND PRICE | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
DON SKINNER | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|||||
HAZEL IRISH | Ymddiriedolwr | 21 December 2012 |
|
|||||
NEIL ROGER HITCH | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|||||
CHRISTINA MARJORIE LLOYD PRITCHARD BTH PGCE | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
||||
DAVID JOHN WOODMAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2011 |
|
|
||||
MRS GILL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.