Hanes ariannol KETTON EARLY BIRDS PRE SCHOOL & OUT OF SCHOOL CARE
Rhif yr elusen: 1143035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.01k | £178.66k | £342.28k | £186.22k | £180.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.39k | £163.11k | £328.74k | £185.59k | £201.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £91.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.