Hanes ariannol ACORN EARLY YEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.90m | £6.98m | £8.17m | £9.58m | £11.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.82m | £6.93m | £8.01m | £9.57m | £11.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £417.44k | £417.44k | £417.44k | £104.36k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.68k | £33.39k | £64.89k | £93.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.10k | £7.27k | £5.49k | £4.30k | £4.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.90m | £6.97m | £8.16m | £9.57m | £11.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154 | £157 | £4 | £17 | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.82m | £6.93m | £8.01m | £9.57m | £11.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.97k | £8.76k | £6.25k | £14.23k | £26.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.