ymddiriedolwyr STRATFORD UPON AVON CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 502020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE GOUGH | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Christine Mary McKinty | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Philippa Vandome | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Jean Margaret Hutchison | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Peter Moore-Bridger | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Neil John Harrison | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Sheelagh Mary Douglas | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Jean Statham | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Glenda Winifred Kershaw | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Carol Ruth Alexandra Jackson | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Fiona Macvie | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.