ymddiriedolwyr Beyond Detention
Rhif yr elusen: 1143160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wozani Chida | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
KINGA SIMONY | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Eleanor Hitchman | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Kirk | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Kristen Hope Burchill | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Jivan Dempsey | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Stella Maureen Shyanguya | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Robina Pelham Burn | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
Sarah Grahame | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.