ymddiriedolwyr DEAFINITIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1144504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANJIT SINGH | Cadeirydd | 01 July 2011 |
|
|
||||
Andrew Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Zafar Zaman | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
David Rhodes | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Adrian Peacock | Ymddiriedolwr | 09 January 2016 |
|
|
||||
Robin Herdman | Ymddiriedolwr | 21 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.