ymddiriedolwyr NORTHWOOD AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1144907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Thomasson | Cadeirydd | 02 July 2014 |
|
|
||||
Michael Geoffrey Morris | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
ROGER CALVERLEY | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||
Alan Lester | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Andrews | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
WENDY PAMELA WYATT | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
ANN SMITH | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||
PAT HOOPER | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||
Keith Cains | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.