ymddiriedolwyr SHEFFIELD MUSIC ACADEMY
Rhif yr elusen: 1143420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRISHA COOPER | Cadeirydd | 17 August 2011 |
|
|
||||
Sara Unwin | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Angela Brumpton | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Mallaband | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
John Payne | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
EMILY PIETERS | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||
Ian Falconer | Ymddiriedolwr | 15 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.