ymddiriedolwyr JAFFNA MUSLIM ASSOCIATION - UK
Rhif yr elusen: 1143032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDUL AZEEZ ABDUL RINOS | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
JAMALDIN JAWAHIR | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
ABDULCAREEM NAZEER | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
ANEERKHAN JABARULLA | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
Abul kalam Abdul Hakeem | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
mohamed abdul cader shameez | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
JAWSAD MOHAMED YOUSUF | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MOHAMED RAWSHAN ABDUL AZEAZ | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MUHAMMATHU ROZAAN MEERASHAHIB FAARUK | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MOHAMED IMRAN MOHAMED JUNOOB | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MOHAMED SARJOON MOHAMED SALEEM | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
SHAWJEER SALMAN | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
JAEEROS AZANKUTHOOS | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
RAMEEZ ANES | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MOHAMED RAJAH AJMUL | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
MUTHU MOHAMED GIAS | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.