ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF RUSCOMBE AND TWYFORD
Rhif yr elusen: 1143142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GWYNN | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Duncan Steele | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Cyndy Gray | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Hans-Martin Gutmann | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Katie Sabberton-Coe | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Hope Lawrence | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
John Porter | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Simon Farrar | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Tennant | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Karen Fiona Ricketts | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Claire Joanna Lawrence | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Linda Joy Jackson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Kevin David Cowley | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Mr Keith Hay | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
Lucy Margaret Bowley | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.